26*18 = 835*68 = 370*80 = 187*13 = 544*75 = 907*320 = 249*24 = 346*27 = 250*90=

+1
Ответы (1)
  1. 18 июня, 16:18
    0
    Первый пример.

    26 * 18 = 468;

    Второй пример.

    835 * 68 = 56 780;

    Третий пример.

    370 * 80 = 29 600;

    Четвертый пример.

    187 * 13 = 2431;

    Пятый пример.

    544 * 75 = 40 800;

    Шестой пример.

    907 * 320 = 290 240;

    Седьмой пример.

    249 * 24 = 5976;

    Восьмой пример.

    346 * 27 = 9342;

    Девятый пример.

    250 * 90 = 22 500.
Знаешь ответ на этот вопрос?