1) 5*5*60*299 = 2) (555*12) - 10000=

0
Ответы (1)
  1. 5 сентября, 04:59
    0
    Пример №1.

    Произведем решение данного примера последовательно выполнив действия.

    1). Выполним действие умножение и получим результат:

    5 * 5 = 25;

    2). Выполним действие умножение и получим результат:

    25 * 60 = 1500;

    3). Окончательный результат будет равен:

    1500 * 299 = 448500.

    Ответ: 5 * 5 * 60 * 299 = 448500.

    Пример №2.

    Произведем решение данного примера последовательно выполнив действия.

    1). Результат в скобках будет равен:

    555 * 12 = 6660;

    2). Окончательный результат будет равен:

    6660 - 10000 = - 3340.

    Ответ: (555 * 12) - 10000 = - 3340.
Знаешь ответ на этот вопрос?