Решите пример по действиям а) 215 * (368-274) * (78+8664:76) = б) (8034:78+256) + 68 * (127+128) = в) 4080 - (352719-57837) : 98+307*107 = г) 988+1530 * (12*6-38) * 15 = Знак * обозначает умножить

0
Ответы (1)
  1. 31 августа, 14:42
    0
    Будем решать примеры по действиям, выполнять изначально необходимо действия в скобках, а после этого те действия которые за скобками, также по очередности сначала выполняется умножение и деление, а после этого прибавление и отнимание. Также если выполняются равнозначные действия, то они идут по очереди слева на право. Сначала определяем порядок действий, а после этого выполняем эти действия:

    1. 215 * (368 - 274) * (78 + 8664 : 76) = 215 * 94 * (78 + 114) = 20210 * 192 = 388032.

    2. (8034 : 78 + 256) + 68 * (127 + 128) = (103 + 256) + 68 * 255 = 359 + 17340 = 17699.

    3. 4080 - (352719 - 57837) : 98 + 307 * 107 = 4080 - 294882 : 98 + 32849 = 4080 - 3009 + 32849 = 1071 + 32849 = 33920.

    4. 988 + 1530 * (12 * 6 - 38) * 15 = 988 + 1530 * (72 - 38) * 15 = 988 + 1530 * 34 * 15 = 988 + 52020 * 15 = 988 + 780300 = 781288.
Знаешь ответ на этот вопрос?
Новые вопросы по математике