Расписать по действиям28245-6005:5 = 45*420-29596:49 = 4045-375-75*25=

+2
Ответы (1)
  1. 29 марта, 13:02
    0
    Первый пример.

    28 245 - 6005 : 5 = 27 044;

    Первое действие.

    6005 / 5 = 1201;

    Второе действие.

    28 245 - 1201 = 27 044;

    Второй пример.

    45 * 420 - 29 596 : 49 = 18 296;

    Первое действие.

    29 596 / 49 = 604;

    Второе действие.

    45 * 420 = 18 900;

    Третье действие.

    18 900 - 604 = 18 296;

    Третий пример.

    4045 - 375 - 75 * 25 = 1795;

    Первое действие.

    4045 - 375 = 3670;

    Второе действие.

    75 * 25 = 1875;

    Третье действие.

    3670 - 1875 = 1795;
Знаешь ответ на этот вопрос?
Новые вопросы по математике
Сколько человек разместились в 7 двухместных лодках
Ответы (1)
Приведите дробь 11/12 к знаменателю 1080
Ответы (1)
Реши обратную задачу. Плотник производит за рабочий день 12 рам а его помощник 7. За сколько дней они вместе изготовлять 95 рам.
Ответы (1)
Цена товара понизилась с 4,4 тыс. рублей до 3,74 тыс. рублей. на сколько процентов понизилась цена товара
Ответы (1)
На игрушки истратили 7/12 всех денег, на билеты в кино 3/5 остатка, а все остальное на книгу. Сколько было денег, если книга стоила 60 рублей?
Ответы (1)
1 ластик 3 карандаша 2 блокнота стоят 31 руб. 3 ластика 1 карандаш 2 блокнота стоят 37 руб. Сколько стоит набор состоящий из 1 карандаша 1 ластика и 1 блокнота
Ответы (1)
В магазин привезли 875 бутылок фруктового напитка. до полудня было продано 247 бутылок, во второй половине дня - 256. сколько бутылок осталось продать?
Ответы (3)
сколько целых чисел расположено между числами - 39 и 54
Ответы (1)
Из 4 кг проса получают 3 кг пшена. сколько килограммов пшена изготовят из 40 кг проса?
Ответы (1)
96 (х-1) - (7 х-64) = 38 (2-х) + 3 (17+2 х) + 83 Решите уравнения - (10 х-18) + 19 (4+3 х) = 9-21 (х+7) + 4 (18-3 х)
Ответы (1)