30 августа, 16:33

Найдите произведение чисел 125*2304+653*1000-851*106; 457100+1423 * (6123-5941) - 11007

+1
Ответы (1)
  1. 30 августа, 16:59
    0
    а) 1) 125 * 2304 + 653 * 1000 - 851 * 106;

    2) (125 * 2304) + (653 * 1000) - (851 * 106);

    3) 288000 + (653 * 1000) - (851 * 106);

    4) 288000 + 653000 - (851 * 106);

    5) 288000 + 653000 - 90206 = 941000 - 90206 = 850794.

    Ответ: 850794.

    б) 1) 457100 + 1423 * (6123 - 5941) - 11007;

    2) 457100 + 1423 * 182 - 11007;

    3) 457100 + 258986 - 11007 = 716086 - 11007 = 705019.

    Ответ: 705079.
Знаешь ответ на этот вопрос?