1 сентября, 21:02

А) - 48*4050+1120*109+82435 б) (420,076-385,8) : 3,8-81,98 в) 34,75*18,6-34,75 * (-3,9) - 18,5*34,75 г) - (3,5*4/7-3,5:1 целая 3/4) + (1,02-100)

0
Ответы (1)
  1. 1 сентября, 22:57
    0
    Первый пример.

    -48 * 4050 + 1120 * 109 + 82 435 = 10 115;

    -48 * 4050 = - 194 400;

    1120 * 109 = 122 080;

    -194 400 + 122 080 = - 72 320;

    -72 320 + 82 435 = 10 115;

    Второй пример.

    (420,076 - 385,8) : 3,8 - 81,98 = - 72,96;

    420,076 - 385,8 = 34,276;

    34,276 / 3,8 = 9,02;

    9,02 - 81,98 = - 72,96;

    Третий пример.

    34,75 * 18,6 - 34,75 * (-3,9) - 18,5 * 34,75 = 139;

    34,75 * 18,6 = 646,35;

    34,75 * (-3,9) = - 135,525;

    18,5 * 34,75 = 642,875;

    646,35 - (-135,525) = 781,875;

    781,875 - 642,875 = 139;

    Четвертый пример.

    (3,5 * 4/7 - 3,5 : 1 3/4) + (1,02 - 100) = - 98,985;

    4/7 = 0,57;

    1 3/4 = 1,75

    3,5 * 0,57 = 1,995;

    3,5 / 1,75 = 2;

    1,995 - 2 = - 0,005;

    1,02 - 100 = - 98,98;

    -0,005 + (-98,98) = - 98,985;
Знаешь ответ на этот вопрос?