1027 x 378-72:36x905-628:4=? (650x15+350x15) x 0 + 800:32-25=?

+1
Ответы (1)
  1. 11 июля, 06:05
    0
    Первым действием в этом примере выполняется умножение и деление, т. е.

    1027 x 378 - 72 : 36 x 905 - 628 : 4 = 388206 - 1810 - 157;

    Теперь поочередно выполним вычитание:

    388206 - 1810 - 157 = 386239.

    Первым действием в этом примере будут вычисления в скобках. Очередность действий в скобках и за скобками неизменна: сперва умножение/деление, а затем вычитание/сложение):

    (650 x 15 + 350 x 15) x 0 + 800 : 32 - 25 = (9759 + 5250) * 0 + 25 - 25 = 4509 * 0 + 0 = 0.

    P. s. Вычисления в скобках можно было не выполнять вообще, если обратить внимание на то, что данная скобка умножается на 0 - значит в результате все равно получим 0.
Знаешь ответ на этот вопрос?