1) (1403*804-71370:234) * 14+1428 2) 1755: (724-659) + (129-43) * 38

+1
Ответы (1)
  1. 1) (1 403 * 804 - 71 370 : 234) * 14 + 14 28 = 15 789 326.

    1 403 * 804 = 1 128 012; 71 370 : 234 = 305; 1 128 012 - 305 = 1 127 707; 1 127 707 * 14 = 15 787 898; 15 787 898 + 1 428 = 15 789 326.

    2) 1 755 : (724 - 659) + (129 - 43) * 38 = 3 295.

    724 - 659 = 65; 129 - 43 = 86; 1 755 / 65 = 27; 86 * 38 = 3 268; 27 + 3 268 = 3 295.

    При нахождении значения выражений вначале выполняем действия в скобках, затем - умножения и деления, затем - сложения и вычитания.
Знаешь ответ на этот вопрос?