19 февраля, 17:38

Вычисление, используя свойства арифмеметических действий 12+34+18+75+36=?25*45-37*25=? (200+5) * 12=?

0
Ответы (1)
  1. 19 февраля, 17:45
    0
    1) Сгруппируем слагаемые, суммируем попарно, сгруппируем снова и вычислим.

    (12 + 18) + (34 + 36) + 75 = (30 + 70) + 75 = 100 + 75 = 175.

    2) Вынесем за скобку общий множитель, посчитаем разность в скобках и найдем результат произведения.

    25 * 45 - 37 * 25 = 25 * (45 - 37) = 25 * 8 = 200.

    3) Раскроем скобки вычислим два результата произведений и суммируем их.

    (200 + 5) * 12 = 200 * 12 + 5 * 12 = 2400 + 60 = 2460.

    Ответ: 1) 175. 2) 200. 3) 2460.
Знаешь ответ на этот вопрос?