Пример 500000-225293:37*80

+3
Ответы (1)
  1. 23 июня, 21:31
    0
    1. Для решения выражения 500000 - 225293 : 37 * 80, необходимо выделить стратегию решения, и определится с порядком вычисления:

    1) В первую очередь выполняется умножение и деление. Так как действий несколько, то по порядку следования.

    2) Во вторую очередь - вычитание.

    2. Выполним деление:

    225293 : 37 = 6089.

    3. Выполним второе действие:

    6089 * 80 = 487120.

    4. Выполним последнее действие:

    500000 - 487120 = 12880.

    5. В результате вычисления имеем следующее:

    500000 - 225293 : 37 * 80 = 12880.

    Ответ: 500000 - 225293 : 37 * 80 = 12880
Знаешь ответ на этот вопрос?
Новые вопросы по математике
Цена альбома 4 грн, а книжки-6 грн. Мальчик за книжки заплатил 24 грн. Сколько денег заплатил мальчик за такое же количество альбомов?
Ответы (1)
Решить неравенство5-4 (х-2) <22-х
Ответы (1)
Вездеход проехал путь от одного поселка до другого со скоростью 42 км/ч. Он проехал 7 часов со скоростью 36 км/ч. А потом еще 6 ч. Найдите скорость на втором участке движение вездехода
Ответы (2)
Реши круговые примеры, записав их в нужном порядке. 12:6+16 7+10:2 1+12:6 18-14:7 3·4-5 16-5·3
Ответы (2)
Какое число нужно вставить чтобы получилось верное равенство? 600 ед = дес 600 см = дм
Ответы (1)
0,24 (x+300) - 0,94x=163
Ответы (1)
Сколько различных нечетных двкзначных чисел можно записпать с помощью цифр 1.3.5.7.8?
Ответы (2)
Извиняюсь помогите 4 * (14*-3) = 1
Ответы (1)
Решите уравнение Log 0,01X=-3/2
Ответы (1)
Первое число в последовательности 2/3, а каждое следующее на 4/5 больше предыдущего. Найдите число, которое в этой последовательности на шестом месте.
Ответы (1)