8*736*9+18*264*4-виконати зручним способом

+3
Ответы (1)
  1. 23 августа, 12:05
    0
    8 * 736 * 9 + 18 * 264 * 4 = (8 * 9) * 736 + (18 * 4) * 264 = 72 * 736 + 72 * 264 = 72 * (736 + 264) =

    = 72 * 1000 = 72000.

    Примечание: применили переместительный закон умножения в первом и во втором слагаемом, вынесли общий множитель за скобку, произвели устные вычисления.
Знаешь ответ на этот вопрос?