Задать вопрос

Что умножать, делить, вычитать и складывать в этом примере (по действиям) : 75*46-84+4536:9

+3
Ответы (1)
  1. 25 августа, 13:17
    0
    в данном примере: 75 * 46 - 84 + 4536 : 9, первым действием выполняется умножение, потом вычитание, затем сложение и деление.

    1.) 75 * 46 = 3450.

    2.) 3450 - 84 = 3366.

    3.) 3366 + 4536 = 7902.

    4.) 7902 : 9 = 878.

    Значит весь пример: 75 * 46 - 84 + 4536 : 9 = 878.
Знаешь ответ на этот вопрос?
Сомневаешься в правильности ответа?
Получи верный ответ на вопрос 🏆 «Что умножать, делить, вычитать и складывать в этом примере (по действиям) : 75*46-84+4536:9 ...» по предмету 📕 Математика, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!
Найти готовые ответы