4 февраля, 02:28

12x17x35x13+17x23 29x25x15x6+19x15 Решите удобным способом

+1
Ответы (1)
  1. 4 февраля, 03:34
    0
    Решим записанный пример.

    12 * 17 * 35 * 13 + 17 * 23 = 17 * (12 * 35 * 13 + 23) = 17 * (420 * 13 + 23) = 17 * (5460 + 23) = 17 * 5483 = 93211.

    Вынесем общий множитель 17 за скобки. Выполним действие умножение и сложение. Расчёты привели к ответу 93211.

    29 * 25 * 15 * 6 + 19 * 15 = 15 * (29 * 25 * 6 + 19) = 15 * (725 * 6 + 19) = 15 * (4350 + 19) = 15 * 4369 = 65535.

    Расчёты привели к ответу 65535.
Знаешь ответ на этот вопрос?
Сомневаешься в правильности ответа?
Получи верный ответ на вопрос 🏆 «12x17x35x13+17x23 29x25x15x6+19x15 Решите удобным способом ...» по предмету 📕 Математика, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!
Найти готовые ответы